Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 50, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-03-29 tilføjes Direktion: Erik Petrus Maria Wolterinck (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med produktion af fjerkær, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-29 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Hovedbranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Legale ejere: Schotman Holding Denmark ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Navne: Schotman Hatchery ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Reelle ejere: Erik Petrus Maria Wolterinck (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-03-29 tilføjes Stiftere: Schotman Holding Denmark ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-31)