Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christoffer Samuel Nielsen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Morten Sønderlyng(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Lindal Overgaard(virk.: 24) Formand | 0 % | 0 % | 4,17 % | 4,17 % |
Thomas Boel Sigurdsson(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,44 % | 2,44 % | 4,88 % | 4,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Lindal Overgaard | 01.01.2007 | Tarupvej 6, 5210 Odense NV |
Thomas Boel Sigurdsson | 20.10.2009 | Nimbusparken 3, 2000 Frederiksberg |
Christoffer Samuel Nielsen | 28.07.2017 | Marmorvej 39, 2100 København Ø |
Morten Sønderlyng | 01.10.2020 | Krpsse. Sofies Vej 17, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Quiver ApS | 43956841 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.04.2023 | 0,00 (km) | Kronprinsesse Sofies Vej 17, 2000 Frederiksberg | Kronprinsesse Sofies Vej 17, 2000 Frederiksberg |
16.04.2024 | 6,11 (km) | Kronprinsesse Sofies Vej 17, 2000 Frederiksberg | Applebys Plads 7, 1411 København K |
Quiver ApS. |
Sidst opdateret den 31.03.2023 og angivet som gældende fra 29.03.2023 (548 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Quitzau Illustration | 37550477 |
QUITZAU INDUSTRI A/S | 13363528 |
QUITZAU INDUSTRI VEST V/RALPH QUITZAU | 14661832 |
QUITZAU VVS A/S | 14505202 |
Quiver ApS | 43956841 |
Quixote ApS | 39805936 |
Quiz by Nanna | 43043390 |
QuizdomCPH v /Jon Tofteskov | 44038129 |
Quiz For Liv | 39949288 |
QuizIn! | 44797194 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Samuel Nielsen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Morten Sønderlyng(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Lindal Overgaard(virk.: 24) Formand | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Thomas Boel Sigurdsson(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 88 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christoffer Samuel Nielsen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 3 | 1 | 4 |
Morten Sønderlyng(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 3 | 0 | 3 |
Michael Lindal Overgaard(virk.: 24) Formand | 20 | 11 | 0 | 14 |
Thomas Boel Sigurdsson(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 8 | 2 | 0 | 4 |
Sum | 30 | 19 | 1 | 25 |
Pct. | 40 % | 25 % | 1 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |