Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-02-05 tilføjes Bestyrelse: Sune Berg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-05 fjernes Bestyrelse: Martin Brønnum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-05 tilføjes Direktion: Mads Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-05 fjernes Direktion: Theresa Brønnum (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsrådgivningsvirksomhed i overensstemmelse med lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere og selskabets tilladelse efter denne lov. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Vedtægter: 2023-09-28 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåde Højgårdsvej 75, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Orionsvej 4, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-30 tilføjes Hjemmeside: www.newdealinvest.dk (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@newdealinvest.dk (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-13 tilføjes Bestyrelse: Mads Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-04-12 fjernes Bestyrelse: Mads Christiansen (formand) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orionsvej 4, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-22 tilføjes Bestyrelse: Mads Christiansen (formand) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-22 tilføjes Direktion: Theresa Brønnum (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre virksomheder. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-22 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Legale ejere: Mads Christiansen, Martin Brønnum, Theresa Brønnum, MadsCinvest ApS, TM GRUPPEN,TALENT MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Mads Christiansen, Martin Brønnum, Theresa Brønnum (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-03-22 tilføjes Navne: NDIIR ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Reelle ejere: Martin Brønnum, Theresa Brønnum, Mads Christiansen (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-03-22 fjernes Reelle ejere: Martin Brønnum, Theresa Brønnum (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-03-22 tilføjes Stiftere: TM GRUPPEN,TALENT MANAGEMENT ApS, MadsCinvest ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-03-22 tilføjes Vedtægter: 2023-03-22 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-22)