Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 1, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@bakholdt.dk (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2023-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bakholdt ApS. (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 1, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2023-03-08 tilføjes Direktion: Kim Tiphede Bakholdt (direktør) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed samt at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-08 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Legale ejere: Kim Tiphede Bakholdt (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: Bakholdt Holding ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Reelle ejere: Kim Tiphede Bakholdt (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Stiftere: Kim Tiphede Bakholdt (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-15)