Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 56, st., 1721 København V (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Direktion: Pedro Martin Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Legale ejere: Ann-Sofia Svejstrup Højsleth, CPHGROUP ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Navne: CPHLIVE Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ann-Sofia Svejstrup Højsleth, Pedro Martin Bjerregaard (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Stiftere: CPHGROUP ApS, Ann-Sofia Svejstrup Højsleth (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-02-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 56, st., 1721 København V (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Direktion: Pedro Martin Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Legale ejere: Ann-Sofia Svejstrup Højsleth, CPHGROUP ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Navne: CPHLIVE Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Reelle ejere: Ann-Sofia Svejstrup Højsleth, Pedro Martin Bjerregaard (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Stiftere: CPHGROUP ApS, Ann-Sofia Svejstrup Højsleth (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Vedtægter: 2023-01-17 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CPHLIVE ApS. (offentliggjort 2023-02-03)