Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen, Caroline Mellemgaard Jakobsen, Alexander Mellemgaard Jakobsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immortellevej 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele m.v. i andre selskaber m.v. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-03-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Legale ejere: Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-31 tilføjes Navne: JMAC Holding ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jakobsen, Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-31 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Stiftere: Mette Mellemgaard Jakobsen, Jørgen Jakobsen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Vedtægter: 2023-01-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)