Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Kenan Musa (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: AutoMake ApS. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: AutoMake ApS. (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: AutoMake ApS. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Instinct Tech ApS. (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olgas Alle 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Direktion: Kenan Musa (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: km@fb4business.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Legale ejere: Kenan Musa (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Navne: FB4B Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Reelle ejere: Kenan Musa (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Stiftere: Kenan Musa (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)