Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARDES HAVE ApS. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-05-24 tilføjes Direktion: Vibeke Garde (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-24 fjernes Direktion: Nanna Finnich (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-01-04 tilføjes Direktion: Nanna Finnich (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-01-04 fjernes Direktion: Peter Garde (direktør) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 8, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Direktion: Peter Garde (direktør) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-11 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: PETER.GARDE@FILMBYEN.COM (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Legale ejere: Vibeke Garde (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Navne: SANDBALLEN ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Garde (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Stiftere: Vibeke Garde (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Vedtægter: 2022-12-11 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-12)