Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Michella Ørskov Hoppe (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2023-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: michellaogmarc@gmail.com (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Michella Ørskov Hoppe (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heering Huse 37, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Navne: Hoppe ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Michella Ørskov Hoppe (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Stiftere: Michella Ørskov Hoppe (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-06)