Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Severin Johanson (formand) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-04 fjernes Bestyrelse: Jeppe Bülow Højgaard (formand) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-05 tilføjes Direktion: Emil Kildegaard Gerhardt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-05 fjernes Direktion: Jesper Severin Johanson (direktør) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangen 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangen 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: In Commodities Global ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Incomas Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangen 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2022-11-15 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Bülow Højgaard (formand) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-11-15 tilføjes Direktion: Jesper Severin Johanson (direktør) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, herunder handel med råvarer og energi og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-15 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: Incomas Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-11-15 tilføjes Navne: In Commodities APAC ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Stiftere: Incomas Holding ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-28)