Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 28.500.000,00 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 12.500.000,00 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Stine Nagstrup Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i boligudlejningsejendomme beliggende i Vejle. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Artha Bolig Udbytte P/S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Navne: Bruuns Ager ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Stiftere: Artha Bolig Udbytte P/S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)