Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MS Montage ApS. (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Annette Sten (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-07 fjernes Direktion: Mogens Sten (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-07 tilføjes Legale ejere: Annette Sten (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-11-07 fjernes Legale ejere: Mogens Sten (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-11-07 tilføjes Reelle ejere: Annette Sten (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-11-07 fjernes Reelle ejere: Mogens Sten (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Direktion: Mogens Sten (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskabet (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Legale ejere: Mogens Sten (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2022-10-27 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 11/10-22 ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Reelle ejere: Mogens Sten (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2022-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Stiftere: Mogens Sten (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)