Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Navne | Bibranche | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Kapitalvaluta | Binavne | Revisor |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 tilføjes Legale ejere: Agromek I/s (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-14 fjernes Legale ejere: Agromek (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Tveen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Lars Krarup Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-11-03 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Okstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Krarup Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-04-26 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Schultz Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Okstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2019-04-24 fjernes Bestyrelse: Lars Bay-Smidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-25 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Schultz Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2018-04-25 fjernes Bestyrelse: Henriette Træholt (suppleant) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-24 fjernes Bestyrelse: John Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 63.618.000,00 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Bestyrelse: Sten Andersen (næstformand) (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 fjernes Bestyrelse: Peter Erik Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Bay-Smidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Norup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Bestyrelse: John Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-29 fjernes Bestyrelse: Peter Frahm (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre og drive haller til messer, udstillinger, møder, teater, idræt, restauration, samt at arrangere begivenheder m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand tilligemed yderligere et medlem af bestyrelsen, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør, af 2 direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Vedtægter: 2014-04-29 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-24 tilføjes Bestyrelse: Emilia Caparros van Hauen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-24 fjernes Bestyrelse: Allis Helleland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-06 fjernes Bestyrelse: Per Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Per Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Vagn Bjarne Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Erik Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-29 fjernes Bestyrelse: Kristian Back Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-22 fjernes Bestyrelse: Kristian Gorm Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-22 tilføjes Bestyrelse: Kenn Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-22 fjernes Bestyrelse: Kenn Bruun (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-22 tilføjes Navne: MCH A/S (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-21 fjernes Navne: MESSECENTER HERNING A/S (offentliggjort 2003-05-07)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Herning kommune (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-07 fjernes Direktion: Christian Buhl Gregersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-12 tilføjes Bestyrelse: Kenn Bruun (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-12 fjernes Bestyrelse: Benno Dyhrmann Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-25 tilføjes Bestyrelse: Kristian Back Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-30 fjernes Bestyrelse: Steen Hove (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-31 tilføjes Direktion: Georg Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-31 fjernes Direktion: Hans Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Christian Buhl Gregersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Gert Tolbøll Astrup-Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: mch@messecenter.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mch@messecenter.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-10 tilføjes Legale ejere: Agromek (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 58.618.000,00 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2003-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-31 tilføjes Navne: MESSECENTER HERNING A/S (offentliggjort 2003-05-07)
Den 2003-03-30 fjernes Navne: A/S HERNING-HALLEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 fjernes Binavne: MESSECENTER HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-06 fjernes Binavne: KONGRES- OG KULTURCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 tilføjes Bestyrelse: Benno Dyhrmann Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-05 fjernes Bestyrelse: Preben Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Bestyrelse: Allis Helleland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-21 fjernes Bestyrelse: Mogens Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Søren Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mathiasen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 fjernes Bestyrelse: Helge Mølsted Sander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 41.496.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mch@messecenter.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mch@messecenter.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-07 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Bestyrelse: Bent Mølgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-03 fjernes Bestyrelse: Jørgen Iversen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-27 tilføjes Bestyrelse: Helge Mølsted Sander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-27 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Bindslev Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 39.095.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-24 tilføjes Bestyrelse: Kurt Laurids Hvam Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-24 fjernes Bestyrelse: Runa Fogtmann (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jesper Harris Evin Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-08 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-28 fjernes Direktion: Jan Friche Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)