Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Georg Sørensen | 31.01.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Buhl Gregersen | 01.01.2005 | 07.12.2006 | direktør |
Gert Tolbøll Astrup-Jepsen | 30.04.1992 | 31.12.2004 | direktør |
Hans Bundgaard | 30.12.1944 | 31.01.2005 | direktør |
Jan Friche Christensen | 30.12.1944 | 28.03.1995 | direktør |
John Kristian Nørgaard Kristensen | 30.12.1944 | 30.06.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Tveen | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carina Høgsted Kirkegaard | 26.04.2022 | suppleant |
Astrid Andreassen Weyergang | 26.04.2022 | suppleant |
Sten Andersen | 20.04.2016 | næstformand |
Peter Frahm | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Esben Ting Madsen Amorsen | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Emilia Caparros van Hauen | 24.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Sand | 25.04.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Krarup Kristensen | 26.04.2022 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Okstrøm | 24.04.2019 | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Jensen | 25.04.2018 | 26.04.2022 | suppleant |
Nikolaj Schultz Jørgensen | 25.04.2018 | 26.04.2022 | suppleant |
Lars Bay-Smidt | 22.04.2015 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Træholt | 29.04.2014 | 25.04.2018 | suppleant |
John Jensen | 29.04.2014 | 24.04.2018 | suppleant |
Kai Vium | 29.04.2010 | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Træholt | 29.04.2010 | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Frahm | 29.04.2010 | 29.04.2014 | suppleant |
Per Nielsen | 29.04.2010 | 06.04.2012 | suppleant |
Peter Erik Hansen | 29.04.2009 | 20.04.2016 | næstformand |
Kenn Bruun | 22.04.2008 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Per Nielsen | 12.06.2006 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Bjarne Hansen | 12.06.2006 | 29.04.2010 | suppleant |
Kristian Gorm Jørgensen | 12.06.2006 | 22.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kenn Bruun | 12.06.2006 | 22.04.2008 | suppleant |
Jørgen Norup | 25.04.2005 | 22.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Back Andersen | 25.04.2005 | 29.04.2009 | næstformand |
Ole Alexander Valentin | 05.08.2002 | 12.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Laurids Hvam Hansen | 05.08.2002 | 12.06.2006 | suppleant |
Benno Dyhrmann Jensen | 05.08.2002 | 12.06.2006 | suppleant |
Allis Helleland | 21.06.2002 | 24.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hove | 29.04.2002 | 30.03.2005 | formand |
Ulla Diderichsen | 29.04.2002 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Martin Damholdt | 29.04.2002 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Erik Søren Hansen | 29.04.2002 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bent Mølgaard | 03.05.1999 | 05.08.2002 | suppleant |
Anders Nørgård Pedersen | 03.05.1999 | 05.08.2002 | suppleant |
Leif Sønderkjær | 03.05.1999 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Arne Madsen | 03.05.1999 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Kruse Bro | 03.05.1999 | 21.06.2002 | suppleant |
Henning Kresten Holm Bertelsen | 03.05.1999 | 21.06.2002 | suppleant |
Charlotte Hedegaard Johannesen | 03.05.1999 | 21.06.2002 | suppleant |
Flemming Bo Lynghøj Johannesen | 03.05.1999 | 21.06.2002 | suppleant |
Esben Ting Madsen Amorsen | 03.05.1999 | 21.06.2002 | suppleant |
Bent Mølgaard | 03.05.1999 | 03.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Martin Merrild | 27.04.1998 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peer Kurt Knudsen | 27.04.1998 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Steen Jonassen | 27.04.1998 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Finn Enoch Stengel Petersen | 27.04.1998 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Conny Marie Jensen | 27.04.1998 | 29.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Helge Mølsted Sander | 27.04.1998 | 30.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ole Alexander Valentin | 24.11.1995 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Laurids Hvam Hansen | 24.11.1995 | 03.05.1999 | suppleant |
Vagn Bjarne Hansen | 08.05.1995 | 05.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Per Nielsen | 08.05.1995 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Eli Sørensen | 08.05.1995 | 03.05.1999 | suppleant |
Stig Grønlund Andersen | 08.05.1995 | 03.05.1999 | suppleant |
Ole Petersen | 08.05.1995 | 03.05.1999 | suppleant |
Leif Sønderkjær | 08.05.1995 | 03.05.1999 | suppleant |
Jørgen Iversen | 08.05.1995 | 03.05.1999 | suppleant |
Jesper Harris Evin Olesen | 08.05.1995 | 24.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ove Nielsen | 09.05.1994 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ove Jensen | 09.05.1994 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ib Aagaard | 09.05.1994 | 29.04.2002 | næstformand |
Troels Johansen | 09.05.1994 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bollerup-Jensen | 30.04.1992 | 03.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Preben Christensen | 30.12.1944 | 05.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Alex Kristensen | 30.12.1944 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Pedersen | 30.12.1944 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poulsen | 30.12.1944 | 21.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mathiasen | 30.12.1944 | 29.04.2002 | formand |
Johannes Poulsen | 30.12.1944 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hilmar Sølund | 30.12.1944 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Bislev Sørensen | 30.12.1944 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bindslev Iversen | 30.12.1944 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Runa Fogtmann | 30.12.1944 | 24.11.1995 | suppleant |
Hugo Bay Pedersen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Georg Sørensen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Krøjgård | 30.12.1944 | 08.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ole Arnold Hansen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | suppleant |
Kurt Laurids Hvam Hansen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | suppleant |
Finn Nørskov Jensen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | suppleant |
Steen Nørskov Jensen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | suppleant |
Poul Erik Jensen | 30.12.1944 | 08.05.1995 | suppleant |
Gunner Kjærgaard Sørensen | 30.12.1944 | 09.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Svend Børge Nielsen | 30.12.1944 | 09.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ove Hansen | 30.12.1944 | 09.05.1994 | formand |
Sigvald Olesen | 30.12.1944 | 30.04.1992 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Laurids Hvam Hansen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ole Alexander Valentin | 30.12.1944 | 03.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Harald Tage Christensen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Erland Nielsen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Harry Jensen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | formand |
Kurt Holm Jørgensen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | suppleant |
Stig Grønlund Andersen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | suppleant |
Ove Møller Johansen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | suppleant |
Knud Kjær Kristensen | 30.12.1944 | 03.05.1991 | suppleant |
Alex Kristensen | 30.12.1944 | 08.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Henry Flemming Olsen | 30.12.1944 | 08.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Aage Kristian Petersen | 30.12.1944 | 21.06.1989 | bestyrelsesmedlem |