Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-16 tilføjes Legale ejere: Egelund Capital ApS, MARTIN ERSTED SCHULTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Legale ejere: Egelund Capital ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-16 tilføjes Reelle ejere: Peter Johan Sønderby-Wagner (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Reelle ejere: Peter Johan Sønderby-Wagner (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Binavne: Foodstories.com ApS, Foodster ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-12 tilføjes Navne: Foodstories ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-11 fjernes Navne: Foodster ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-12 tilføjes Vedtægter: 2023-05-12 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-09-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-01 fjernes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgsvej 17, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Binavne: Foodster.dk ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Direktion: Jesper Pold Forsman (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udarbejdelsen af en digital platform for mad og vinoplevelser, samt at handle med udvalgte varer indenfor samme brancher. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-25 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Legale ejere: Egelund Capital ApS, NordicCodeBase Holding ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-08-25 tilføjes Navne: Foodster ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-08-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Johan Sønderby-Wagner (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Stiftere: NordicCodeBase Holding ApS, Egelund Capital ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Vedtægter: 2022-08-25 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)