Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 15, 1. 10., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 115, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 115, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 15, 1. 10., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-22 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 15, 1. 10., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Trine Aulkjær Køllner (direktør) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-10 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: tk@manpowersupport.dk (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: Kollner Holding ApS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Navne: Manpower Support ApS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Trine Aulkjær Køllner (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Stiftere: Kollner Holding ApS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-11)