Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Poulsen | 03.02.2023 | direktør |
Gert Tage Ritter | 11.04.2022 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Koopmann Sørensen | 11.04.2022 | 03.02.2023 | direktør |
Gert Tage Ritter | 05.04.2022 | 10.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Elgaard Padkjær | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Poulsen | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gert Tage Ritter | 11.04.2022 | formand |
Gert Tage Ritter | 11.04.2022 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Tage Ritter | 05.04.2022 | 10.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Poulsen | 05.04.2022 | 10.04.2022 | formand |