Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Audio Group DK ApS. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Audio Group DK ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Audio Group Denmark ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2024-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-08-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Bestyrelse: Dennis Albæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-06 fjernes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nyby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Lars Kristian Kristensen, Børresen & VI ApS, LKEK ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: AGDH II ApS, Vækst-Invest II K/S, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-02-09 tilføjes Legale ejere: AGDH II ApS, Vækst-Invest II K/S (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-02-09 fjernes Legale ejere: M. Børresen Holding ApS, Larserus Holding ApS, Emil Grøndahl Kristensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-08 fjernes Legale ejere: Vækst-Invest II K/S (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.142.550,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-29 tilføjes Legale ejere: Emil Grøndahl Kristensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-12-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen, Michael Børresen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-12-28 fjernes Reelle ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-29 tilføjes Vedtægter: 2022-12-29 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-19 tilføjes Vedtægter: 2022-04-19 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-13 tilføjes Vedtægter: 2022-04-13 (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-05 tilføjes Vedtægter: 2022-04-05 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Bestyrelse: Claus Christensen (formand) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 fjernes Bestyrelse: Søren Mølgaard Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 fjernes Bestyrelse: Lars Bundgaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Bundgaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Direktion: Kent Vinther Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 fjernes Direktion: Jeppe Hoff Nyby (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-05 tilføjes Direktion: Jeppe Hoff Nyby (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.081.961,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Legale ejere: Vækst-Invest II K/S, M. Børresen Holding ApS, Larserus Holding ApS, KS Audio Holding ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-04-12 fjernes Legale ejere: Vækst-Invest II K/S (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-05 tilføjes Legale ejere: Vækst-Invest II K/S (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Navne: Audio Group Denmark Holding A/S (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 fjernes Navne: AGDH A/S (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-05 tilføjes Navne: AGDH A/S (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Reelle ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-05 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2022-04-05 tilføjes Stiftere: Vækst-Invest II K/S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)