Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Tegningsregel | Reelle ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 25.528.337,20 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 23.568.614,50 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 21.318.490,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 20.696.735,60 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, Kessler Holding GmbH, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS, TVB INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-28 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-24 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-23 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Vedtægter: 2024-04-29 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-24 tilføjes Vedtægter: 2024-04-24 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCADA HOLDING A/S. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-21 tilføjes Direktion: Allan Baadsgaard Mønsted (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Direktion: Alfonso Luis Caro Vazquez (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 19.362.771,70 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 17.750.035,90 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, TVB INVEST ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS, LINDHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-01-09 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, LINDHOLT INVEST ApS, TVB INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, LINDHOLT INVEST ApS, TVB INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-07 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, LINDHOLT INVEST ApS, TVB INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-01-09 tilføjes Vedtægter: 2024-01-09 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Vedtægter: 2024-01-08 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller ét medlem af bestyrelsen sammen med bestyrelsesformanden, af én direktør sammen med ét medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller ét medlem af bestyrelsen sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 13.807.554,80 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-23 tilføjes Vedtægter: 2023-10-23 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Ian Martin Lloyd Jones (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-08-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C.Illums Vej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Bestyrelse: Mats Åke Lundgren (formand) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Bestyrelse: Ian Martin Lloyd Jones (formand) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 13.759.554,80 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.304.158,10 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP, LINDHOLT INVEST ApS, TVB INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-01-04 fjernes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Vedtægter: 2023-01-05 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-01-04 tilføjes Vedtægter: 2023-01-04 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Ian Martin Lloyd Jones (formand) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Alfonso Luis Caro Vazquez (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-30 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Legale ejere: Scorpio Mixer LLP (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: Scorpio HoldCo A/S (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Reelle ejere: Ian Martin Lloyd Jones (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-03-30 tilføjes Stiftere: Scorpio Mixer LLP (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af ét medlem af bestyrelsen sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-04)