Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: Johan Nejsum Holding ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Johan Nejsum Madsen (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterskovvej 9, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Direktion: Johan Nejsum Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-23 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Legale ejere: Johan Nejsum Madsen (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-03-23 tilføjes Navne: Hemsen.dk ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Reelle ejere: Johan Nejsum Madsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Stiftere: Johan Nejsum Madsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-24)