Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nicolai Køster Rimvall(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nicolai Køster Rimvall | 10.08.2022 | Hostrups Have 3, 1954 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Nicolai Rimvall Consulting | 43144421 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.08.2022 | 0,00 (km) | Hostrups Have 3, 1954 Frederiksberg C | Hostrups Have 3, 1954 Frederiksberg C |
Nicolai Rimvall Consulting. |
Sidst opdateret den 29.03.2022 og angivet som gældende fra 22.03.2022 (920 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NICOLAI PEDERSEN HOLDING ApS | 25824288 |
NICOLAI PERJESI FOTOGRAFI | 18483882 |
Nicolai Poulsen | 41805501 |
Nicolai Ramsby Holding ApS | 38900234 |
Nicolai Rimvall Consulting | 43144421 |
Nicolai Ryding Holding ApS | 38203517 |
Nicolai S. Jonas Racing | 41984465 |
Nicolai Schultz Holding ApS | 39076268 |
Nicolai Seest ApS | 28334966 |
Nicolai Seiffert Holding ApS | 42226475 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Køster Rimvall(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nicolai Køster Rimvall(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |