Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bibranche | Legale ejere | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-25 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Legale ejere: VRE J ApS (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-16 fjernes Legale ejere: Viga RE A/S (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-05-27 tilføjes Direktion: Christian Augustinus Glæemose (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-26 fjernes Direktion: Christian Augustinus Glæemose (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 tilføjes Vedtægter: 2022-05-27 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 16, st. th., 1061 København K (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@vigarealestate.com (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Hjemmeside: https://vigarealestate.com (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vigarealestate.com (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: kgv@vigarealestate.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kristian Goth Vinther (formand) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-03-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-03-15 tilføjes Direktion: Christian Augustinus Glæemose (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i, udlejning og drift af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-15 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Hjemmeside: https://vigarealestate.com (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kgv@vigarealestate.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-15 tilføjes Legale ejere: Viga RE A/S (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-03-15 tilføjes Navne: HCØ Ejendom ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Stiftere: Viga RE A/S (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-15)