Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Sara Skaaning Lind | 09.03.2022 | |
Solveig Christina Tenberg | 09.03.2022 | |
Uffe Skaaning Lind | 09.03.2022 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Sürth | 29.03.2023 | 30.06.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Sara Skaaning Lind | 09.03.2022 | 29.06.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Solveig Christina Tenberg | 09.03.2022 | 29.03.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Uffe Skaaning Lind | 09.03.2022 | 29.06.2022 | 25,00-33,32% | 25,00 % |