Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Binavne | ||||
Vedtægter | Navne | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AIP Lorax Holding K/S. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2024-02-26 tilføjes Direktion: Shifei Liu (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 fjernes Binavne: PKA Alternative Investment Partners ApS, Alternative Investment Partners ApS (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-04 tilføjes Navne: AIP Lorax Holding GP ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-04-03 fjernes Navne: AIP II Holding 7 GP ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-06 tilføjes Binavne: PKA Alternative Investment Partners ApS, Alternative Investment Partners ApS (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-28 tilføjes Direktion: Jannick Prehn Brøndum (direktør) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskaber, som direkte eller indirekte investerer i aktiver og selskaber, herunder infrastrukturaktiver og aktiver med tilsvarende karakteristika. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-28 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Legale ejere: AIP Infrastructure II K/S (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Navne: AIP II Holding 7 GP ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Stiftere: Lars Stig Kongsgaard Hansen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)