Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KREILER ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LETH GROUP ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-12-30 tilføjes Direktion: Jeanette Leth Kreiler (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: Kasper Leth Kreiler (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovangsvej 6, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Direktion: Kasper Leth Kreiler (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Legale ejere: Jeanette Leth Kreiler, Kasper Leth Kreiler (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Navne: LETHKREILER ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Leth Kreiler, Kasper Leth Kreiler (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Stiftere: Kasper Leth Kreiler, Jeanette Leth Kreiler (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Vedtægter: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-14)