Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alpha Energy ApS. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-31 tilføjes Legale ejere: Victoria Biegel (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: Victoria Biegel (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-31 tilføjes Reelle ejere: Victoria Biegel (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Victoria Biegel (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegade 7, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Direktion: Benjamin Biegel (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og formuepleje og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-06 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Legale ejere: Sylvester Biegel, Lucia Biegel, Anna Biegel, Benjamin Biegel (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-06 tilføjes Navne: Biegel Family Invest ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Sylvester Biegel, Lucia Biegel, Anna Biegel, Benjamin Biegel (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Stiftere: Benjamin Biegel (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Vedtægter: 2022-01-06 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-14)