Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 tilføjes Bestyrelse: Hans Gotfred Schmidt (formand) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Direktion: Holger Lassen (direktør) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Legale ejere: MADS VEJRUP HOLDING ApS, JØRGEN HANSEN SKÆRBÆK ApS, JEMO HOLDING, ABILD ApS, HGSEC Holding ApS, HANS SCHMIDT HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægertoften 19, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af strøm, køb, salg og udlejning af fast ejendom, byggeri og hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-13 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Navne: TS Vest A/S (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Reelle ejere: Hans Gotfred Schmidt, Holger Lassen, Mads Vejrup, Jens Mortensen, Jørgen Hansen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Stiftere: MADS VEJRUP HOLDING ApS, JØRGEN HANSEN SKÆRBÆK ApS, JEMO HOLDING, ABILD ApS, HGSEC Holding ApS, HANS SCHMIDT HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Vedtægter: 2022-01-11 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-13)