Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-07-14 tilføjes Direktion: Richard James Lane (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-07-14 fjernes Direktion: David Chandler (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2021-11-29 tilføjes Bestyrelse: Kevin O' Sullivan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: David Chandler (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2021-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bygge- og ingeniørvirksomhed samt al anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-29 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: MSL Engineering Limited (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-11-29 tilføjes Navne: MSL Engineering Denmark ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Brian Timothy McGrath (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Stiftere: MSL Engineering Limited (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-29)