Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Navne | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: staffantaj@gmail.com (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: st@vedsporet.dk (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Direktion: Staffan Psilander (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Vedtægter: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Delfinhuset ApS. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ved Sporet ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2024-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Ved Sporet Akut ApS. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-02 fjernes Direktion: Bjørn Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: st@vedsporet.dk (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: lg@delfinhuset.dk (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-19 tilføjes Navne: Ved Sporet Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: Delfinen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2023-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 14, 6500 Vojens (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 48, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-16 tilføjes Direktion: Bjørn Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-12-16 fjernes Direktion: Mette Kastrup Scheller (direktør) (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-16 tilføjes Legale ejere: Staffan Psilander (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-15 fjernes Legale ejere: Staffan Psilander (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-13 fjernes Legale ejere: Mette Kastrup Scheller (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-16 tilføjes Reelle ejere: Staffan Psilander (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-15 fjernes Reelle ejere: Staffan Psilander (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-13 fjernes Reelle ejere: Mette Kastrup Scheller (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 tilføjes Direktion: Mette Kastrup Scheller (direktør) (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2022-05-09 fjernes Direktion: Louise Gade Krüger (direktør) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 tilføjes Legale ejere: Mette Kastrup Scheller (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: Louise Gade Krüger (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Legale ejere: Mette Kastrup Scheller (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 tilføjes Reelle ejere: Mette Kastrup Scheller, Staffan Psilander (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-05-09 fjernes Reelle ejere: Louise Gade Krüger (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Reelle ejere: Mette Kastrup Scheller (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-01-24 tilføjes Legale ejere: Staffan Psilander (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 48, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Louise Gade Krüger (direktør) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i et eller flere driftsselskaber. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lg@delfinhuset.dk (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Mette Kastrup Scheller, Louise Gade Krüger (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Delfinen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Mette Kastrup Scheller, Louise Gade Krüger (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: Mette Kastrup Scheller, Louise Gade Krüger (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)