Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 53, 1. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Bestyrelse: Tommy Christian Olesen (formand) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Mårten Jesper Hede (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Legale ejere: Riisberg & Christensen ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: OGBO A/S (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Mårten Jesper Hede, Ole Nørgaard Jensen (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: Riisberg & Christensen ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 53, 1. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Tommy Christian Olesen (formand) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Mårten Jesper Hede (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og drift af fast ejendom til bolig og erhverv samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Riisberg & Christensen ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: OGBO A/S (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Mårten Jesper Hede, Ole Nørgaard Jensen (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Stiftere: Riisberg & Christensen ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)