Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klatring Bornholm ApS. (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-17 tilføjes Vedtægter: 2024-05-17 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 28, 3770 Allinge (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Aspevej 3, 3751 Østermarie (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aspevej 3, 3751 Østermarie (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-26 tilføjes Direktion: Laust Højmark-Ross (direktør) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-26 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Laust Højmark-Ross (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Navne: Eventyrguiden Holding ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Reelle ejere: Laust Højmark-Ross (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Stiftere: Laust Højmark-Ross (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-29)