Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Haugbølle | 26.08.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Wolff Haugbølle | 28.09.1972 | 26.08.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Haugbølle | 09.05.2017 | 18.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Inge Waygaard Haugbølle | 26.08.2002 | 18.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Haugbølle | 28.09.1972 | 18.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Haugbølle | 28.09.1972 | 09.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karoly Laszlo Nemeth | 28.09.1972 | 29.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Svend Wolff Haugbølle | 28.09.1972 | 26.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Inge Waygaard Haugbølle | 28.09.1972 | 12.05.1999 | bestyrelsesmedlem |