Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hjemmeside | Binavne | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksgården 3, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdsgade 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdsgade 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 tilføjes Hjemmeside: www.bygge.info (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-08 tilføjes Binavne: KS Specialisten ApS, DS1140 Specialisten ApS, DS1140 ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Binavne: Entreprise Konsulenten ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-08 tilføjes Vedtægter: 2023-08-08 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Prærievænget 8, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@bygge.info (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prærievænget 8, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-11-19 tilføjes Binavne: Entreprise Konsulenten ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-11-19 tilføjes Direktion: Simon Bentsen Aaberg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-19 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Legale ejere: Simon Aaberg Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Navne: Bygge Info ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Reelle ejere: Simon Bentsen Aaberg (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Stiftere: Simon Aaberg Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Vedtægter: 2021-11-19 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)