Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgervænget 6, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Tavsens Gade 23, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Tavsens Gade 23, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-10-27 tilføjes Direktion: Jeppe Klærke-Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-27 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2021-10-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: Jeppe Klærke-Olesen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Navne: Klerk Holding ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Klærke-Olesen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Stiftere: Jeppe Klærke-Olesen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-27)