Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fragariavej 1, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Direktion: Martin Løve Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt virksomhed i forbindelse hermed, efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Legale ejere: MLA Gruppen Holding ApS, DLA Gruppen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: BLA Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Reelle ejere: Dan Løve Andersen, Martin Løve Andersen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Stiftere: MLA Gruppen Holding ApS, DLA Gruppen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-15)