Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Jensensvej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Direktion: Brian Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-10-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Legale ejere: Inge Lis Jensen, Brian Hansen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Navne: J-H-L Holding ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Reelle ejere: Inge Lis Jensen, Brian Hansen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Stiftere: Inge Lis Jensen, Brian Hansen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Jensensvej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Direktion: Brian Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være investeringsselskab med besiddelse af kapitalandele i unoterede værdipapirer, investering af overskydende likviditet samt aktivitet i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-10-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Legale ejere: Inge Lis Jensen, Brian Hansen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: J-H-L Holding ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Reelle ejere: Inge Lis Jensen, Brian Hansen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Stiftere: Inge Lis Jensen, Brian Hansen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-15)