Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Formål | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Direktion: Hans Peter Rørbæk Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-10 fjernes Direktion: Søren Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Malling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-19 tilføjes Bestyrelse: Karsten Rovelt-Busch (formand) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 fjernes Bestyrelse: Nicklas Kjær Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-19 tilføjes Direktion: Søren Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-04-19 fjernes Direktion: Nicklas Kjær Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-11-30 fjernes Bestyrelse: Jacob Olsen (formand) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Bestyrelse: Andreas Delcomyn Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-20 fjernes Bestyrelse: Claus Nørgaard Tonsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-16 tilføjes Bestyrelse: Nicklas Kjær Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-12-16 fjernes Bestyrelse: Réka Molnár (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-16 tilføjes Direktion: Nicklas Kjær Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-12-16 fjernes Direktion: Réka Molnár (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 tilføjes Bestyrelse: Réka Molnár (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-14 fjernes Bestyrelse: Tine Jung Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-14 tilføjes Direktion: Réka Molnár (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-14 fjernes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-14 tilføjes Vedtægter: 2022-03-14 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcelleparker i Ungarn. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-03 tilføjes Vedtægter: 2021-12-03 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-09-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Tine Jung Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcelleparker i Polen. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: Obton Solenergi Master Impact P/S (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: P/S Obton Solenergi Pax (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Stiftere: Obton Solenergi Master Impact P/S (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)