Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Dekret | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2021-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dallas bo- og omsorgshjem ApS. (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2024-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2024-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2024-03-26 Statstidende Dekret
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Latifa Abdals (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kisumparken 109, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Latifa Abdals (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Legale ejere: Latifa Abdals, Abderrahim Abdals (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: ArborVitae Holding ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Reelle ejere: Latifa Abdals, Abderrahim Abdals (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-08-31 tilføjes Stiftere: Latifa Abdals, Abderrahim Abdals (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)