Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Direktion | Navne | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-16 tilføjes Legale ejere: Vivian Marianne Christensen, Mathilde Christensen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Legale ejere: Vivian Marianne Christensen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-12-30 tilføjes Reelle ejere: Vivian Marianne Christensen (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Vivian Marianne Christensen (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærby Møllevej 30, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 16, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Hjemmeside: www.jeannedarcliving.dk (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Christensen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-30 tilføjes Legale ejere: Vivian Marianne Christensen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: Kim Bro (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-30 tilføjes Reelle ejere: Vivian Marianne Christensen (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Kim Bro (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-09-06 tilføjes Direktion: Vivian Marianne Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 fjernes Direktion: Kim Bro (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Navne: Jeanne d`Arc Living ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-05 fjernes Navne: Bridge ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2021-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 16, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 16, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: vivian@jeannedarcliving.dk (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 16, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-19 tilføjes Direktion: Kim Bro (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udgivelse af ugeblade og magasiner samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-19 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Legale ejere: Kim Bro (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-08-19 tilføjes Navne: Bridge ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-19 tilføjes Reelle ejere: Kim Bro (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Stiftere: Kim Bro (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Vedtægter: 2021-08-19 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)