Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-15 tilføjes Direktion: Silvette Inés Trier Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Boulevard 2, st., 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Boulevard 2, 1., 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@café-cosmo.dk (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: shinakjaer@gmail.com (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Boulevard 2, 1., 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-06 tilføjes Direktion: Shina-Maja Trier Kjær (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-06 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: shinakjaer@gmail.com (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-06 tilføjes Legale ejere: Magnus Trier Kjær, Shina-Maja Trier Kjær, Silvette Inés Trier Kjær (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Navne: Café Cosmo ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Reelle ejere: Magnus Trier Kjær, Shina-Maja Trier Kjær, Silvette Inés Trier Kjær (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Stiftere: Silvette Inés Trier Kjær, Shina-Maja Trier Kjær, Magnus Trier Kjær (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Vedtægter: 2021-08-06 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-12)