Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Favstrupvej 24, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 2., 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: J. Kaae Holding ApS (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2021-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 2., 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-07-26 tilføjes Direktion: Niclas Dietz Williams (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-26 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: Niclas Dietz Williams (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2021-07-26 tilføjes Navne: Globale ads ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Niclas Dietz Williams (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2021-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Stiftere: Niclas Dietz Williams (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Vedtægter: 2021-07-26 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-27)