Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-08-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-13 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Legale ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Navne: DE LKL Komplementar ApS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Stiftere: Jesper Rasmussen (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-20 fjernes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 tilføjes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-08-18 tilføjes Legale ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-08-18 fjernes Legale ejere: Boet efter Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementarselskab for DE LKL P/S (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-08-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-13 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Legale ejere: Boet efter Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-13 tilføjes Navne: DE LKL Komplementar ApS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Stiftere: Jesper Rasmussen (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-07-13 tilføjes Vedtægter: 2021-07-13 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-24)