Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-12 tilføjes Bestyrelse: Christian Skov Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Bestyrelse: Peter Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: TAMACO HOLDING A/S, HESTBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: PN 2000 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: HESTBJERG HOLDING ApS, TAMACO HOLDING A/S (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Legale ejere: HESTBJERG HOLDING ApS, TAMACO HOLDING A/S (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: Organic Pork A/S (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-08-30 tilføjes Bestyrelse: Magnus Østergaard Dahlmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-08-29 fjernes Bestyrelse: Bertel Hestbjerg (formand) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 tilføjes Direktion: Caspar Theis Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-30 fjernes Direktion: Karsten Deibjerg Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asgårdsvej 5, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Bestyrelse: Bertel Hestbjerg (formand) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-21 tilføjes Binavne: Økoboxen A/S, Gourmetboxen A/S (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Direktion: Karsten Deibjerg Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-21 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Legale ejere: 4N MAILHOUSE A/S, Organic Pork A/S, PN 2000 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-21 fjernes Legale ejere: 4N MAILHOUSE A/S (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-21 tilføjes Navne: Måltidsboxen 2022 A/S (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Nielsen, Karsten Deibjerg Kristensen, Bertel Hestbjerg (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2021-07-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Stiftere: Organic Pork A/S, 4N MAILHOUSE A/S (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Vedtægter: 2021-07-21 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-26)