Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-12-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Grønbæk (formand) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 fjernes Bestyrelse: Trine Lyngholm Smed (formand) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Direktion: Trine Lyngholm Smed (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Direktion: Jimmy Lyngholm Smed (direktion) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 8870 Langå (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterled 15, 8870 Langå (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jspl.dk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-15 fjernes Reelle ejere: Jimmy Lyngholm Smed (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: Trine Lyngholm Smed, Torben Grønbæk (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-13 fjernes Reelle ejere: Trine Lyngholm Smed, Torben Grønbæk (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-02 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Lyngholm Smed (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: TTMI. Invest ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-13 fjernes Legale ejere: TT HOLDING LAURBJERG ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-10-30 tilføjes Legale ejere: Trine Lyngholm Smed, Torben Grønbæk, TT HOLDING LAURBJERG ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-10-30 fjernes Legale ejere: Jimmy Lyngholm Smed, JLS Laurbjerg ApS, Trine Lyngholm Smed, Torben Grønbæk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-10-30 tilføjes Reelle ejere: Trine Lyngholm Smed, Torben Grønbæk (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-10-30 fjernes Reelle ejere: Jimmy Lyngholm Smed (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Bestyrelse: Torben Grønbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-12 fjernes Bestyrelse: Bente Smed (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: Jimmy Lyngholm Smed, JLS Laurbjerg ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-01-27 fjernes Legale ejere: Jimmy Lyngholm Smed (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-08-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-23 fjernes Bestyrelse: Karen Lyngholm Smed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, detail og engros. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Vedtægter: 2012-07-16 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 15, 8870 Langå (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterled 15, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-04 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Navne: J.S. PRODUCTION. LAURBJERG. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-18 fjernes Navne: J.S. PRODUKTION, LAURBJERG, A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 15, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-22 tilføjes Bestyrelse: Karen Lyngholm Smed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-22 tilføjes Binavne: RESTAURANT FRU LARSEN A/S, FRU LARSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-22 tilføjes Direktion: Jimmy Lyngholm Smed (direktion) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 1972-11-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-22 tilføjes Legale ejere: Jimmy Lyngholm Smed (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1972-11-22 tilføjes Navne: J.S. PRODUKTION, LAURBJERG, A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Lyngholm Smed (offentliggjort 2020-12-14)
Den 1972-11-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 1972-11-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 1972-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1972-11-22 tilføjes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)