Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eva Maria Stina Wilson | 12.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Andre Møller | 15.12.2022 | 11.01.2023 | direktør |
Jesper Steen Tastesen | 10.06.2022 | 15.12.2022 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.2021 | 10.06.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Grimm Strømme | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Eva Maria Stina Wilson | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sternhard Mattias Wilson | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Andre Møller | 15.12.2022 | formand |