Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-02-24 tilføjes Vedtægter: 2023-02-24 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-02-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Finsk Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-18 fjernes Legale ejere: Finsk Invest Holding ApS, JFS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-16 fjernes Legale ejere: Wriedt Jakobsen Holding ApS, LINDEMANN HOLDING ApS, Kurt Helles Bardeleben, JK INVEST ApS, I.P.A.-FONDEN. NIBE - STIFTET AF FAMILIEN JOACHIM PETERSEN (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-12 fjernes Legale ejere: Robert Arild Johansen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Gregersen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-07 tilføjes Direktion: Michael Gregersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-07 fjernes Direktion: Søren Lindemann (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-07 tilføjes Navne: Protica BoligInvest København - Vækstområder ApS (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-06 fjernes Navne: Protica BoligInvest København - Vækstområder A/S (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-07 tilføjes Vedtægter: 2022-11-07 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-07 fjernes Bestyrelse: Michael Gregersen (formand) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-10 tilføjes Direktion: Søren Lindemann (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-10 fjernes Direktion: Peter Borre Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 3., 1261 København K (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: michaelgregersen@gmail.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 fjernes Kontaktoplysninger: michaelgregersen@gmail.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Bestyrelse: Michael Gregersen (formand) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-09-07 fjernes Bestyrelse: Christian Winther Sørensen (formand) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 3., 1261 København K (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.445.000,00 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Winther Sørensen (formand) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-06-28 tilføjes Direktion: Peter Borre Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2021-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme i København evt. gennem datterselskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-28 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Legale ejere: Robert Arild Johansen, Wriedt Jakobsen Holding ApS, LINDEMANN HOLDING ApS, Kurt Helles Bardeleben, JK INVEST ApS, I.P.A.-FONDEN. NIBE - STIFTET AF FAMILIEN JOACHIM PETERSEN, Finsk Invest Holding ApS, JFS HOLDING ApS, Liberta Holding ApS, JEBA INVEST ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-06-28 tilføjes Navne: Protica BoligInvest København - Vækstområder A/S (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-06-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-06-28 tilføjes Stiftere: Protica Properties ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-28)