Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.900.000,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-06 tilføjes Vedtægter: 2024-05-06 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2021-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Datoselskabet II af 17. maj 2021 A/S. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-20 tilføjes Legale ejere: CPC MAJ ApS, HENRIK PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Legale ejere: GNO ApS, Partner Investment Funds A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-16 tilføjes Legale ejere: Partner Investment Funds A/S, B.G. INVEST A/S, JJH Advize & Finans ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-01-15 fjernes Legale ejere: Partner Investment Funds A/S, B.G. INVEST A/S (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Vium (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 fjernes Bestyrelse: Bertel Gantriis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-27 fjernes Bestyrelse: Jens Bak Ibsen (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-22 tilføjes Legale ejere: Madsen NextGen ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-22 fjernes Legale ejere: MKM HOLDING SKIVE ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-02 tilføjes Legale ejere: Eriksen NextGen ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 fjernes Legale ejere: HENRIK ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-08-10 tilføjes Vedtægter: 2021-08-10 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Bak Ibsen (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Bertel Gantriis (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 460.000,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: HENRIK ERIKSEN HOLDING ApS, MKM HOLDING SKIVE ApS, Partner Investment Funds A/S, B.G. INVEST A/S, GNO ApS, HOLDINGSELSKABET AF 15. APRIL 1999 ApS, H.J. INVEST ApS, HENRIK LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: Datoselskabet I af 17. maj 2021 A/S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Stiftere: Partner Investment Funds A/S, MKM HOLDING SKIVE ApS, HOLDINGSELSKABET AF 15. APRIL 1999 ApS, HENRIK LUND HOLDING ApS, HENRIK ERIKSEN HOLDING ApS, H.J. INVEST ApS, GNO ApS, B.G. INVEST A/S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-25)