Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IPW SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Silent Knight Holding ApS, COSMO INVEST ApS, Lyngfeldt Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Silent Knight Holding ApS, COSMO INVEST ApS, Lyngfeldt Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Silent Knight Holding ApS, COSMO INVEST ApS, Lyngfeldt Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Silent Knight Holding ApS, COSMO INVEST ApS, Lyngfeldt Holding ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Lyngfeldt Holding ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anita Larsen, Jan Henrik Andersen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Lyngfeldt Holding ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Anita Larsen, Jan Henrik Andersen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-18 tilføjes Direktion: Anita Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og andre associerede virksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-18 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Legale ejere: Lyngfeldt Holding ApS, Silent Knight Holding ApS, COSMO INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: ALL Horizon ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Reelle ejere: Anita Larsen, Jan Henrik Andersen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-05-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Stiftere: Silent Knight Holding ApS, Lyngfeldt Holding ApS, COSMO INVEST ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)