Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Direktion: Gil Surepi (direktør) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-19 Statstidende Dekret
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hf. Elmebo 11, 2300 København S (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Direktion: Gil Surepi (direktør) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2021-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-18 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Legale ejere: Gil Surepi (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: Surepi ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Reelle ejere: Gil Surepi (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Stiftere: Gil Surepi (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-25)