Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Walgerholm 7, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 fjernes Direktion: Carlos García Mena (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 tilføjes Direktion: Carlos García Mena (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-03-17 fjernes Direktion: Pablo Otín Pintado (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Binavne: LUMINORA SOLAR APS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-17 tilføjes Navne: Powertis Denmark ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-16 fjernes Navne: LUMINORA SOLAR APS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Walgerholm 7, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-05-17 tilføjes Direktion: Pablo Otín Pintado (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle fotovoltaiske solenergianlæg (agrivoltaik) samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Legale ejere: Soltec Development, S.A.U. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: LUMINORA SOLAR APS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Stiftere: Soltec Development, S.A.U. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-27)